|
Klaus Orth | SPD | SPD Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 14.10.2004 | | von 14.10.2004 | |
Markus Gerhards | FDP | FDP Ausschussmitglied - FDP - | Ausschussmitglied - FDP - | 14.10.2004 | | von 14.10.2004 | |
Thomas Galley | SPD | SPD Ausschussmitglied - SPD - | Ausschussmitglied - SPD - | 14.10.2004 | | von 14.10.2004 | |
Peter Hoffstadt | SPD | SPD Ausschussmitglied - SPD - | Ausschussmitglied - SPD - | 14.10.2004 | 16.10.2009 | von 14.10.2004 bis 16.10.2009 | |
Brigitte Holz-Schöttler | SPD | SPD Ausschussmitglied - SPD - | Ausschussmitglied - SPD - | 14.10.2004 | 21.12.2004 | von 14.10.2004 bis 21.12.2004 | |
Kristel Bendig | | Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 14.10.2004 | 21.12.2004 | von 14.10.2004 bis 21.12.2004 | |
Elke Lehnert | CDU | CDU Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - | 14.10.2004 | | von 14.10.2004 | |
Mechtild Münzer | CDU | CDU Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 14.10.2004 | | von 14.10.2004 | |
Brigitte Holz-Schöttler | SPD | SPD Stellv. Vorsitzende(r) | Stellv. Vorsitzende(r) | 22.12.2004 | | von 22.12.2004 | |
Kristel Bendig | | Vorsitzende(r) | Vorsitzende(r) | 22.12.2004 | | von 22.12.2004 | |
Myriam Hölzer | Jugendamtselternbeirat | Jugendamtselternbeirat Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | | | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
Jürgen Münsterteicher | Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Jugendhilfe | Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Jugendhilfe Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | | | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
Michaela von Nocks | Jugendamtselternbeirat | Jugendamtselternbeirat Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | | | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |