CDU |
Hauptausschuss | | Stellv. Ausschussmitglied | Stellv. Ausschussmitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
|
Ausschuss für die Gleichstellung von Frau und Mann | | Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 02.11.1999 | 20.09.2001 | von 02.11.1999 bis 20.09.2001 |
Jugendhilfe- und Sozialausschuss (Soziales) | | Vorsitzende(r) | Vorsitzende(r) | 02.11.1999 | 30.09.2004 | von 02.11.1999 bis 30.09.2004 |
Jugendhilfeausschuss | | Vorsitzende(r) | Vorsitzende(r) | 02.11.1999 | 30.09.2004 | von 02.11.1999 bis 30.09.2004 |
Wahlausschuss | | Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 02.11.1999 | 09.12.2004 | von 02.11.1999 bis 09.12.2004 |
Ausschuss für Bildung, Kultur, Schule und Sport | | Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 14.10.2004 | 09.12.2004 | von 14.10.2004 bis 09.12.2004 |
Ausschuss für die Gleichstellung von Frau und Mann | | Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 14.10.2004 | 18.12.2007 | von 14.10.2004 bis 18.12.2007 |
Jugendhilfeausschuss | | Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 14.10.2004 | 21.12.2004 | von 14.10.2004 bis 21.12.2004 |
Sozialausschuss | | Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 14.10.2004 | 09.12.2004 | von 14.10.2004 bis 09.12.2004 |
Wahlprüfungsausschuss | | Vorsitzende(r) | Vorsitzende(r) | 14.10.2004 | 09.12.2004 | von 14.10.2004 bis 09.12.2004 |
Finanz- und Liegenschaftsausschuss | | Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 09.12.2004 | 20.10.2009 | von 09.12.2004 bis 20.10.2009 |
Jugendhilfeausschuss | | Vorsitzende(r) | Vorsitzende(r) | 22.12.2004 | 20.10.2009 | von 22.12.2004 bis 20.10.2009 |
Sozialausschuss | | Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 18.12.2007 | 20.10.2009 | von 18.12.2007 bis 20.10.2009 |