Stellvertretungsliste CDU |
Ausschuss für Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO NRW | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 17.11.2009 | 16.06.2014 | von 17.11.2009 bis 16.06.2014 | Ratsmitglied -CDU- | Ratsmitglied -CDU- |
Ausschuss für Bildung, Kultur, Schule und Sport | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 17.11.2009 | 16.06.2014 | von 17.11.2009 bis 16.06.2014 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Ausschuss für Stadtentwicklung, demografischen Wandel, soziale Sicherung, Integration, Gleichstellung von Frau und Mann | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 17.11.2009 | 16.06.2014 | von 17.11.2009 bis 16.06.2014 | Ratsmitglied -CDU- | Ratsmitglied -CDU- |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 17.11.2009 | 16.06.2014 | von 17.11.2009 bis 16.06.2014 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Infrastrukturausschuss | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 17.11.2009 | 16.06.2014 | von 17.11.2009 bis 16.06.2014 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Planungsausschuss | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 17.11.2009 | 16.06.2014 | von 17.11.2009 bis 16.06.2014 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 17.11.2009 | 16.06.2014 | von 17.11.2009 bis 16.06.2014 | Ratsmitglied -CDU- | Ratsmitglied -CDU- |
Vergabeausschuss | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 17.11.2009 | 16.06.2014 | von 17.11.2009 bis 16.06.2014 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 17.11.2009 | 16.06.2014 | von 17.11.2009 bis 16.06.2014 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Ausschuss für Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO NRW | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 17.06.2014 | 03.05.2016 | von 17.06.2014 bis 03.05.2016 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Ausschuss für Bildung, Kultur, Schule und Sport | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 17.06.2014 | 03.05.2016 | von 17.06.2014 bis 03.05.2016 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 17.06.2014 | 03.05.2016 | von 17.06.2014 bis 03.05.2016 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Flächennutzungsplanausschuss | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 17.06.2014 | 03.05.2016 | von 17.06.2014 bis 03.05.2016 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 17.06.2014 | 03.05.2016 | von 17.06.2014 bis 03.05.2016 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 17.06.2014 | 03.05.2016 | von 17.06.2014 bis 03.05.2016 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Ausschuss für Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO NRW | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 04.05.2016 | 31.10.2020 | von 04.05.2016 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Ausschuss für Bildung, Kultur, Schule und Sport | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 04.05.2016 | 31.10.2020 | von 04.05.2016 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 04.05.2016 | 31.10.2020 | von 04.05.2016 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Flächennutzungsplanausschuss | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 04.05.2016 | 31.10.2020 | von 04.05.2016 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 04.05.2016 | 31.10.2020 | von 04.05.2016 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 04.05.2016 | 31.10.2020 | von 04.05.2016 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Ausschuss für Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO NRW | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Ausschuss für den Stadthausneubau | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 10.11.2020 | 28.03.2023 | von 10.11.2020 bis 28.03.2023 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Ausschuss für Schule und Gebäudewirtschaft | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Ausschuss für Soziales, Wohnungswesen, Demografie und Gleichstellung von Frau und Mann | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Ausschuss für strategische Stadtentwicklung und Mobilität | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 10.11.2020 | 22.02.2022 | von 10.11.2020 bis 22.02.2022 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Planungsausschuss | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 10.11.2020 | 22.02.2022 | von 10.11.2020 bis 22.02.2022 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Ausschuss für Mobilität und Verkehrsflächen | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 22.02.2022 | | von 22.02.2022 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 22.02.2022 | | von 22.02.2022 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
CDU |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 27.10.2009 | 16.06.2014 | von 27.10.2009 bis 16.06.2014 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Verkehr | CDU | CDU Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 17.11.2009 | 16.06.2014 | von 17.11.2009 bis 16.06.2014 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr | CDU | CDU Vorsitzende(r) | Vorsitzende(r) | 04.05.2016 | 31.10.2020 | von 04.05.2016 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Verwaltungsrat des Stadtentwicklungsbetriebes Bergisch Gladbach - AöR | CDU | CDU Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | 17.06.2019 | 31.10.2020 | von 17.06.2019 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Hauptausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Ausschuss für die Konversion des Zanders-Geländes | CDU | CDU Vorsitzende(r) | Vorsitzende(r) | 22.02.2022 | | von 22.02.2022 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
CDU-Fraktion |
Rat der Stadt Bergisch Gladbach | CDU | CDU Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - | 21.10.2009 | 16.06.2014 | von 21.10.2009 bis 16.06.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Rat der Stadt Bergisch Gladbach | CDU | CDU Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - | 17.06.2014 | 09.11.2020 | von 17.06.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Rat der Stadt Bergisch Gladbach | CDU | CDU Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
|
Ausschuss für Bildung, Kultur, Schule und Sport | CDU | CDU Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 23.09.2008 | 20.10.2009 | von 23.09.2008 bis 20.10.2009 | |
Vorsitzende/Vorsitzender |
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr | CDU | CDU Vorsitzende(r) | Vorsitzende(r) | 17.06.2014 | 03.05.2016 | von 17.06.2014 bis 03.05.2016 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
|
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Verwaltungsrat des Stadtentwicklungsbetriebes Bergisch Gladbach - AöR | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.03.2022 | 31.12.2022 | von 01.03.2022 bis 31.12.2022 | |