Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDP | ||||||||
Fotis Latz-Tikoudis | FDP | FDP Ausschussmitglied - FDP - | Ausschussmitglied - FDP - | sachkundiger Bürger - FDP - | sachkundiger Bürger - FDP - | Markus Gerhards | FDP | Markus Gerhards FDP |
CDU | ||||||||
Manfred Kühl | CDU | CDU Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - | Dr. Michael Metten | CDU | Dr. Michael Metten CDU |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDP | |||||||||||
Felicitas Eßer | FDP | FDP Ausschussmitglied - FDP - | Ausschussmitglied - FDP - | 11.07.2019 | 20.01.2020 | von 11.07.2019 bis 20.01.2020 | Sachkundige Bürgerin - FDP - | Sachkundige Bürgerin - FDP - | Markus Gerhards | FDP | Markus Gerhards FDP |
Rainer Vorndran | FDP | FDP Ausschussmitglied - FDP - | Ausschussmitglied - FDP - | 06.03.2018 | 10.07.2019 | von 06.03.2018 bis 10.07.2019 | Sachkundiger Bürger - FDP - | Sachkundiger Bürger - FDP - | Markus Gerhards | FDP | Markus Gerhards FDP |