mitterechts |
Wolfgang Heuser | mitterechts | mitterechts Ausschussmitglied - mitterechts - | Ausschussmitglied - mitterechts - | 17.06.2014 | 16.06.2019 | von 17.06.2014 bis 16.06.2019 | Ratsmitglied - mitterechts - | Ratsmitglied - mitterechts - |
Stellvertreterliste DIE LINKE. |
Lucie Misini | DIE LINKE. | DIE LINKE. Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | 17.06.2014 | 16.06.2019 | von 17.06.2014 bis 16.06.2019 | Ratsmitglied - DIE LINKE. - | Ratsmitglied - DIE LINKE. - |
DIE LINKE. |
Thomas Joachim Klein | DIE LINKE. | DIE LINKE. Ausschussmitglied - DIE LINKE. - | Ausschussmitglied - DIE LINKE. - | 17.06.2014 | 16.06.2019 | von 17.06.2014 bis 16.06.2019 | Ratsmitglied - DIE LINKE. - | Ratsmitglied - DIE LINKE. - |
Mitglied des Rates |
Dr. Peter Baeumle-Courth | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | 01.01.2011 | 16.06.2014 | von 01.01.2011 bis 16.06.2014 | |
Dr. Johannes Bernhauser | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.01.2011 | 16.06.2014 | von 01.01.2011 bis 16.06.2014 | |
Dr. Reimer Fischer | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.01.2011 | 16.06.2014 | von 01.01.2011 bis 16.06.2014 | |
Angelika Graner | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.01.2011 | 16.06.2014 | von 01.01.2011 bis 16.06.2014 | |
Hans-Josef Haasbach | CDU | CDU Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | 01.01.2011 | 16.06.2014 | von 01.01.2011 bis 16.06.2014 | |
Helene Hammelrath | SPD | SPD Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | 01.01.2011 | 13.05.2013 | von 01.01.2011 bis 13.05.2013 | |
Harald Henkel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.01.2011 | 29.03.2012 | von 01.01.2011 bis 29.03.2012 | |
Harald Henkel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.03.2012 | 16.06.2014 | von 30.03.2012 bis 16.06.2014 | |
Peter Hoffstadt | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.01.2011 | 16.06.2014 | von 01.01.2011 bis 16.06.2014 | |
Lennart Höring | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.01.2011 | 16.06.2014 | von 01.01.2011 bis 16.06.2014 | |
Nikolaus Kleine | SPD | SPD Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | 01.01.2011 | 16.06.2014 | von 01.01.2011 bis 16.06.2014 | |
Mirko Komenda | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.01.2011 | 16.06.2014 | von 23.01.2011 bis 16.06.2014 | |
Ingrid Koshofer | FDP | FDP Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | 01.01.2011 | 16.06.2014 | von 01.01.2011 bis 16.06.2014 | |
Elke Lehnert | CDU | CDU Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | 01.01.2011 | 16.06.2014 | von 01.01.2011 bis 16.06.2014 | |
Karl-Adolf Maas | CDU | CDU Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | 23.01.2012 | 16.06.2014 | von 23.01.2012 bis 16.06.2014 | |
Dr. Michael Metten | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.01.2011 | 16.06.2014 | von 01.01.2011 bis 16.06.2014 | |
Peter Mömkes | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.01.2011 | 29.03.2012 | von 01.01.2011 bis 29.03.2012 | |
Peter Mömkes | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.03.2012 | 16.06.2014 | von 30.03.2012 bis 16.06.2014 | |
Bernhard Mörs | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.01.2011 | 16.06.2014 | von 01.01.2011 bis 16.06.2014 | |
Felix Nagelschmidt | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.01.2011 | 31.12.2013 | von 01.01.2011 bis 31.12.2013 | |
Gerhard Neu | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.01.2011 | 16.06.2014 | von 01.01.2011 bis 16.06.2014 | |
Klaus Orth | SPD | SPD Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | 01.08.2011 | 16.06.2014 | von 01.08.2011 bis 16.06.2014 | |
Elvira Reudenbach | CDU | CDU Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | 01.01.2011 | 16.06.2014 | von 01.01.2011 bis 16.06.2014 | |
Tomás Marcelo Santillán | fraktionslos | fraktionslos Mitglied | Mitglied | 01.01.2011 | 16.06.2014 | von 01.01.2011 bis 16.06.2014 | |
Rolf-Dieter Schacht | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.01.2011 | 16.06.2014 | von 01.01.2011 bis 16.06.2014 | |
Friedhelm Schlaghecken | CDU | CDU Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | 01.01.2011 | 16.06.2014 | von 01.01.2011 bis 16.06.2014 | |
Renate Schmidt-Bolzmann | FDP | FDP Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | 01.01.2011 | 16.06.2014 | von 01.01.2011 bis 16.06.2014 | |
Edeltraud Schundau | Bündnis 90/ DIE GRÜNEN | Bündnis 90/ DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 01.01.2011 | 16.06.2014 | von 01.01.2011 bis 16.06.2014 | |
Fabian Schütz | Bergische Mitte | Bergische Mitte Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | 01.01.2011 | 16.06.2014 | von 01.01.2011 bis 16.06.2014 | |
Dirk Steinbüchel | Bündnis 90/ DIE GRÜNEN | Bündnis 90/ DIE GRÜNEN Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | 23.01.2012 | 16.06.2014 | von 23.01.2012 bis 16.06.2014 | |
Hermann-Josef Wagner | CDU | CDU Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | 01.01.2011 | 16.06.2014 | von 01.01.2011 bis 16.06.2014 | |
Klaus W. Waldschmidt | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.01.2011 | 16.06.2014 | von 01.01.2011 bis 16.06.2014 | |
Josef Willnecker | CDU | CDU Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | 01.01.2011 | 16.06.2014 | von 01.01.2011 bis 16.06.2014 | |
Michael Zalfen | SPD | SPD Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | 01.01.2011 | 16.06.2014 | von 01.01.2011 bis 16.06.2014 | |
Stellvertretungsliste AfD |
Fabian Schütz | AfD | AfD Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | 17.06.2014 | 16.06.2019 | von 17.06.2014 bis 16.06.2019 | Ratsmitglied - AfD - | Ratsmitglied - AfD - |
Stellvertretungsliste FDP |
Jörg Krell | FDP | FDP Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | 17.06.2014 | 16.06.2019 | von 17.06.2014 bis 16.06.2019 | Ratsmitglied - FDP - | Ratsmitglied - FDP - |
FDP |
Annette Glamann-Krüger | FDP | FDP Ausschussmitglied - FDP - | Ausschussmitglied - FDP - | 17.06.2014 | 16.06.2019 | von 17.06.2014 bis 16.06.2019 | Ratsmitglied - FDP - | Ratsmitglied - FDP - |
Stellvertretungsliste SPD |
Nikolaus Kleine | SPD | SPD Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | 17.06.2014 | 16.06.2019 | von 17.06.2014 bis 16.06.2019 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Vanessa Nasshoven-Kroelling | SPD | SPD Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | 17.06.2014 | 16.06.2019 | von 17.06.2014 bis 16.06.2019 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Klaus Orth | SPD | SPD Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | 17.06.2014 | 16.06.2019 | von 17.06.2014 bis 16.06.2019 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Michael Zalfen | SPD | SPD Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | 17.06.2014 | 16.06.2019 | von 17.06.2014 bis 16.06.2019 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
SPD |
Andreas Ebert | SPD | SPD Ausschussmitglied - SPD - | Ausschussmitglied - SPD - | 17.06.2014 | 16.06.2019 | von 17.06.2014 bis 16.06.2019 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Mirko Komenda | SPD | SPD Ausschussmitglied - SPD - | Ausschussmitglied - SPD - | 17.06.2014 | 16.06.2019 | von 17.06.2014 bis 16.06.2019 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Gerhard Neu | SPD | SPD Ausschussmitglied - SPD - | Ausschussmitglied - SPD - | 17.06.2014 | 16.06.2019 | von 17.06.2014 bis 16.06.2019 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Klaus W. Waldschmidt | SPD | SPD Ausschussmitglied - SPD - | Ausschussmitglied - SPD - | 17.06.2014 | 16.06.2019 | von 17.06.2014 bis 16.06.2019 | Ratsmitglied - SPD - | Ratsmitglied - SPD - |
Stellvertretungsliste Bündnis 90/DIE GRÜNEN |
Theresia Meinhardt | Bündnis 90/ DIE GRÜNEN | Bündnis 90/ DIE GRÜNEN Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | 17.06.2014 | 16.06.2019 | von 17.06.2014 bis 16.06.2019 | Ratsmitglied - Bündnis 90/ DIE GRÜNEN - | Ratsmitglied - Bündnis 90/ DIE GRÜNEN - |
Dirk Steinbüchel | Bündnis 90/ DIE GRÜNEN | Bündnis 90/ DIE GRÜNEN Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | 17.06.2014 | 16.06.2019 | von 17.06.2014 bis 16.06.2019 | Ratsmitglied - Bündnis 90/ DIE GRÜNEN - | Ratsmitglied - Bündnis 90/ DIE GRÜNEN - |
Dirk Weber | Bündnis 90/ DIE GRÜNEN | Bündnis 90/ DIE GRÜNEN Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | 17.06.2014 | 16.06.2019 | von 17.06.2014 bis 16.06.2019 | Ratsmitglied - Bündnis 90/ DIE GRÜNEN - | Ratsmitglied - Bündnis 90/ DIE GRÜNEN - |
Bündnis 90/DIE GRÜNEN |
Maik Außendorf | Bündnis 90/ DIE GRÜNEN | Bündnis 90/ DIE GRÜNEN Ausschussmitglied - Bündnis 90/DIE GRÜNEN - | Ausschussmitglied - Bündnis 90/DIE GRÜNEN - | 17.06.2014 | 16.06.2019 | von 17.06.2014 bis 16.06.2019 | Ratsmitglied - Bündnis 90/ DIE GRÜNEN - | Ratsmitglied - Bündnis 90/ DIE GRÜNEN - |
Edeltraud Schundau | Bündnis 90/ DIE GRÜNEN | Bündnis 90/ DIE GRÜNEN Ausschussmitglied - Bündnis 90/DIE GRÜNEN - | Ausschussmitglied - Bündnis 90/DIE GRÜNEN - | 17.06.2014 | 16.06.2019 | von 17.06.2014 bis 16.06.2019 | Ratsmitglied - Bündnis 90/ DIE GRÜNEN - | Ratsmitglied - Bündnis 90/ DIE GRÜNEN - |
Stellvertretungsliste CDU |
Bernd Josef de Lamboy | CDU | CDU Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | 17.06.2014 | 16.06.2019 | von 17.06.2014 bis 16.06.2019 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Robert Martin Kraus | CDU | CDU Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | 17.06.2014 | 16.06.2019 | von 17.06.2014 bis 16.06.2019 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Elke Lehnert | CDU | CDU Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | 17.06.2014 | 16.06.2019 | von 17.06.2014 bis 16.06.2019 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Karl-Adolf Maas | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 17.06.2014 | 31.12.2015 | von 17.06.2014 bis 31.12.2015 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Rolf-Dieter Schacht | CDU | CDU Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | 17.06.2014 | 16.06.2019 | von 17.06.2014 bis 16.06.2019 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Lutz Schade | CDU | CDU Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | 09.03.2016 | 16.06.2019 | von 09.03.2016 bis 16.06.2019 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Friedhelm Schlaghecken | CDU | CDU Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | 17.06.2014 | 31.12.2016 | von 17.06.2014 bis 31.12.2016 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Hermann-Josef Wagner | CDU | CDU Persönliche(r) Vertreter(in) | Persönliche(r) Vertreter(in) | 17.06.2014 | 16.06.2019 | von 17.06.2014 bis 16.06.2019 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
CDU |
Dr. Johannes Bernhauser | CDU | CDU Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 17.06.2014 | 16.06.2019 | von 17.06.2014 bis 16.06.2019 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Angelika Bilo | CDU | CDU Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 17.06.2014 | 16.06.2019 | von 17.06.2014 bis 16.06.2019 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Harald Henkel | CDU | CDU Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 17.06.2014 | 16.06.2019 | von 17.06.2014 bis 16.06.2019 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Lennart Höring | CDU | CDU Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 17.06.2014 | 16.06.2019 | von 17.06.2014 bis 16.06.2019 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Manfred Kühl | CDU | CDU Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 17.06.2014 | 16.06.2019 | von 17.06.2014 bis 16.06.2019 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Peter Mömkes | CDU | CDU Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 17.06.2014 | 31.10.2018 | von 17.06.2014 bis 31.10.2018 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Josef Willnecker | CDU | CDU Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 17.06.2014 | 16.06.2019 | von 17.06.2014 bis 16.06.2019 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Bürgermeister |
Lutz Urbach | CDU | CDU Vorsitzende(r) | Vorsitzende(r) | 17.06.2014 | 16.06.2019 | von 17.06.2014 bis 16.06.2019 | Bürgermeister | Bürgermeister |