Stellvertretungsliste CDU |
Ausschuss für Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO NRW | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 17.11.2009 | 31.12.2013 | von 17.11.2009 bis 31.12.2013 | Ratsmitglied -CDU- | Ratsmitglied -CDU- |
Ausschuss für Bildung, Kultur, Schule und Sport | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 17.11.2009 | 31.12.2013 | von 17.11.2009 bis 31.12.2013 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Ausschuss für Stadtentwicklung, demografischen Wandel, soziale Sicherung, Integration, Gleichstellung von Frau und Mann | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 17.11.2009 | 31.12.2013 | von 17.11.2009 bis 31.12.2013 | Ratsmitglied -CDU- | Ratsmitglied -CDU- |
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Verkehr | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 17.11.2009 | 31.12.2013 | von 17.11.2009 bis 31.12.2013 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
CDU |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 17.11.2009 | 31.12.2013 | von 17.11.2009 bis 31.12.2013 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Infrastrukturausschuss | CDU | CDU Vorsitzende(r) | Vorsitzende(r) | 17.11.2009 | 23.10.2012 | von 17.11.2009 bis 23.10.2012 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Stellvertretungsliste CDU |
Infrastrukturausschuss | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 24.10.2012 | 31.12.2013 | von 24.10.2012 bis 31.12.2013 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
CDU-Fraktion |
Rat der Stadt Bergisch Gladbach | CDU | CDU Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - | | 31.12.2013 | bis 31.12.2013 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
CDU |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 17.11.2009 | 31.12.2013 | von 17.11.2009 bis 31.12.2013 | Ratsmitglied -CDU- | Ratsmitglied -CDU- |
Stellvertretungsliste CDU |
Vergabeausschuss | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | Stellv. Ausschussmitglied - CDU - | 17.11.2009 | 31.12.2013 | von 17.11.2009 bis 31.12.2013 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |
Mitglied des Rates |
Verwaltungsrat des Stadtentwicklungsbetriebes Bergisch Gladbach - AöR | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.01.2011 | 31.12.2013 | von 01.01.2011 bis 31.12.2013 | |
Stellvertretungsliste CDU |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Stellv. Ausschussmitglied - Bündnis 90/DIE GRÜNEN - | Stellv. Ausschussmitglied - Bündnis 90/DIE GRÜNEN - | 17.11.2009 | 31.12.2013 | von 17.11.2009 bis 31.12.2013 | Ratsmitglied - CDU - | Ratsmitglied - CDU - |