|
Ausschuss für die Gleichstellung von Frau und Mann | | Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 02.11.1999 | 20.09.2001 | von 02.11.1999 bis 20.09.2001 |
Finanz- und Liegenschaftsausschuss | | Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 02.11.1999 | 30.09.2004 | von 02.11.1999 bis 30.09.2004 |
Jugendhilfeausschuss | | Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 02.11.1999 | 19.09.2001 | von 02.11.1999 bis 19.09.2001 |
Ausschuss für Umwelt, Infrastruktur und Verkehr | | Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 20.09.2001 | 30.09.2004 | von 20.09.2001 bis 30.09.2004 |
Rechnungsprüfungsausschuss | | Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 20.09.2001 | 30.09.2004 | von 20.09.2001 bis 30.09.2004 |
Finanz- und Liegenschaftsausschuss | | Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 14.10.2004 | 09.12.2004 | von 14.10.2004 bis 09.12.2004 |
Rechnungsprüfungsausschuss | | Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 14.10.2004 | 09.12.2004 | von 14.10.2004 bis 09.12.2004 |
Ausschuss für die Gleichstellung von Frau und Mann | | Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 09.12.2004 | 20.10.2009 | von 09.12.2004 bis 20.10.2009 |
Ausschuss für Umwelt, Infrastruktur und Verkehr | | Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 09.12.2004 | 20.10.2009 | von 09.12.2004 bis 20.10.2009 |
Sozialausschuss | | Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 09.12.2004 | 20.10.2009 | von 09.12.2004 bis 20.10.2009 |