|
Günter Ziffus | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ausschussmitglied - Bündnis 90/DIE GRÜNEN - | Ausschussmitglied - Bündnis 90/DIE GRÜNEN - | 02.11.1999 | 13.11.2003 | von 02.11.1999 bis 13.11.2003 |
Annegret Kreft | SPD | SPD Ausschussmitglied - SPD - | Ausschussmitglied - SPD - | 02.11.1999 | | von 02.11.1999 |
Günter Schneeloch | | Ausschussmitglied - SPD - | Ausschussmitglied - SPD - | 02.11.1999 | | von 02.11.1999 |
Thomas Cüpper | | Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 02.11.1999 | | von 02.11.1999 |
Otto Jung | | Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 20.09.2001 | | von 20.09.2001 |
Otto Jung | | Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 02.11.1999 | 27.06.2000 | von 02.11.1999 bis 27.06.2000 |
Johann Kierspel | | Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 02.11.1999 | | von 02.11.1999 |
Elvira Reudenbach | CDU | CDU Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 02.11.1999 | | von 02.11.1999 |
Rosemarie Schu | | Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 20.09.2001 | | von 20.09.2001 |
Markus Sprenger | CDU | CDU Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 02.11.1999 | | von 02.11.1999 |
Josef Willnecker | CDU | CDU Ausschussmitglied - CDU - | Ausschussmitglied - CDU - | 02.11.1999 | | von 02.11.1999 |
Dr. Reimer Fischer | FDP | FDP | | 02.11.1999 | | von 02.11.1999 |
Klaus W. Waldschmidt | SPD | SPD | | 02.11.1999 | | von 02.11.1999 |